Bündnis 90/DIE GRÜNEN |
Bau- und Planungsausschuss | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 |
Schulträgerausschuss | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | |
Struktur- und Umweltausschuss | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Stellvertreter(in) | Stellvertreter(in) | | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
Verbandsgemeinderat | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Struktur- und Umweltausschuss | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Stellvertreter(in) | Stellvertreter(in) | 12.01.2020 | 30.06.2024 | von 12.01.2020 bis 30.06.2024 |
Haupt- und Finanzausschuss | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 10.09.2020 | 30.06.2024 | von 10.09.2020 bis 30.06.2024 |