Bürgermeister |
Alfred Schomisch | CDU | CDU Bürgermeister | Bürgermeister | | | | Bürgermeister | Bürgermeister |
Erste(r) Beigeordnete(r) |
Christoph Kicherer | CDU | CDU Erste(r) Beigeordnete(r) | Erste(r) Beigeordnete(r) | | | | 1. Beigeordneter | 1. Beigeordneter |
Beigeordnete(r) |
Thomas Braunstein | SPD | SPD Beigeordnete(r) | Beigeordnete(r) | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
Petula Schneider | CDU | CDU Beigeordnete(r) | Beigeordnete(r) | 27.06.2019 | | von 27.06.2019 | |
Egon Stumpf | SPD | SPD Beigeordnete(r) | Beigeordnete(r) | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
Walter Wendel | CDU | CDU Beigeordnete(r) | Beigeordnete(r) | | 27.06.2019 | bis 27.06.2019 | Beigeordneten | Beigeordneten |
CDU |
Alois Astor | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 | |
Cornelia Becke | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Felix Brand | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
Michael Brück | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
Alexander Drefs | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.06.2019 | 04.05.2022 | von 27.06.2019 bis 04.05.2022 | |
Engelbert Fuchs | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 | |
Karl-Heinz Fuchs | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2019 | 30.06.2024 | von 01.06.2019 bis 30.06.2024 | |
Bernd Geilen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 | |
Michael Groß | wir für kottenheim | wir für kottenheim Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 | |
Heribert Hänzgen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 02.02.2021 | bis 02.02.2021 | |
Mario Heinrichs | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Richard Heinz | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
Hans-Peter Jonas | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 06.04.2017 | 31.05.2019 | von 06.04.2017 bis 31.05.2019 | |
Hans-Peter Jonas | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.03.2021 | | von 09.03.2021 | |
Jürgen Kanthak | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
Timo Kanzinger | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Gisela Klier | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
Christian Müller | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
Hans-Rolf Müller | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Markus Müller | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Bernd Rech | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 06.04.2017 | 31.05.2019 | von 06.04.2017 bis 31.05.2019 | |
Mario Schäfer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Martin Schmitt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Ursula Schneider-Arbach | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Christian Seifert | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Thomas Spitzley | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Werner Spitzley | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
Alfred Steffens | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 | |
Alfred Steffens | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
Fabian Steffens | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Christina Thamm | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
Eugen Wagner | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Heinz-Günter Wagner | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 | |
Lothar Waldorf | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.05.2022 | 30.06.2024 | von 07.05.2022 bis 30.06.2024 | |
Martin Winninger | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
SPD |
Thomas Braunstein | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
Gernot Busch | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
Nicolas Cordes | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Heinz Geisbüsch | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
Diana Hammes | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Juan Antonio Hernandez Anders | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 | |
Dr. Christoph Hitzel | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Herbert Keifenheim | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Christian Lange | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Karl Leu | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 | |
Andrea Loch | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Stefan Mohr | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.08.2017 | bis 31.08.2017 | |
Bruno Müller | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
Gabriele Schmitz | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 28.09.2017 | 30.06.2024 | von 28.09.2017 bis 30.06.2024 | |
Bastian Schüller | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Guido Weber | WG "wir für Kottenheim" | WG "wir für Kottenheim" Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 | |
Bündnis 90/DIE GRÜNEN |
Beate de Almeida | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.10.2021 | 30.06.2024 | von 07.10.2021 bis 30.06.2024 | |
Katrin Philippi | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2019 | 30.06.2021 | von 01.06.2019 bis 30.06.2021 | |
Ruth Rebell | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Herbert Schmitt | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
Martin Schmitt | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Christoph Theuring | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2019 | 23.06.2021 | von 01.06.2019 bis 23.06.2021 | |
Hans-Jürgen Vogel | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.10.2021 | 30.06.2024 | von 07.10.2021 bis 30.06.2024 | |
FDP |
Christoph Guckenbiehl | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Paul Pink | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2019 | 30.06.2024 | von 01.06.2019 bis 30.06.2024 | |
Wolfgang Probst | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 | |
Susanne Rausch-Preißler | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2019 | 30.06.2024 | von 01.06.2019 bis 30.06.2024 | |
AfD |
Thomas König | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2019 | | von 01.06.2019 | |
Gabriele Ziehm | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
FWG Vordereifel e. V. |
Corinna Behrendt | FWG Vordereifel e. V. | FWG Vordereifel e. V. Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Johannes Daum | FWG Vordereifel e. V. | FWG Vordereifel e. V. Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Alexander Drefs | FWG Vordereifel e. V. | FWG Vordereifel e. V. Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Michael Groß | FWG Vordereifel e, V. | FWG Vordereifel e, V. Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Sybille Unterbörsch | FWG Vordereifel e. V. | FWG Vordereifel e. V. Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |